BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
Informe ejecutivo de BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERESA MIRAVETE SL | Socio Unico | 28/06/2022 | |
TERESA MIRAVETE SL | Administrador Unico | 17/01/2019 |
VINCULACIONES DE BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
Empresa: TERESA MIRAVETE SL
Socio Único
- Bernabe Miravete Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 57, S 8, H A 140438, I/A 4 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-03
Empresa: TERESA MIRAVETE SL
Administrador Unico
- Bernabe Miravete Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 57, S 8, H A 140438, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-03
Empresa: TERESA MIRAVETE SL
Administrador Solidario
- Bernabe Miravete Maria Cristina
- Bernabe Miravete Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 57, S 8, H A 140438, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-03
Empresa: TERESA MIRAVETE SL
Administrador Solidario
- Bernabe Miravete Maria Cristina
- Bernabe Miravete Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3782 , F 56, S 8, H A 140438, I/A 1 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-03
Información de BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA
Mostramos los datos de BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABE MIRAVETE ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos