BERNABE CASTRO ANA
Informe ejecutivo de BERNABE CASTRO ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNABE CASTRO ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOBILAS IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2017 | |
PERICIALCAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2017 |
VINCULACIONES DE BERNABE CASTRO ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABE CASTRO ANA
Empresa: NOBILAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 26, S 8, H B 288826, I/A 34 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: NOBILAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 26, S 8, H B 288826, I/A 34 (28/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-08
Empresa: PERICIALCAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 57, S 8, H CO 28700, I/A 13 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-14
Empresa: PERICIALCAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 57, S 8, H CO 28700, I/A 13 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-14
Empresa: PERICIALCAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 62, S 8, H CO 28700, I/A 10 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-14
Empresa: NOBILAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43354 , F 21, S 8, H B 288826, I/A 26 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08
Información de BERNABE CASTRO ANA
Mostramos los datos de BERNABE CASTRO ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABE CASTRO ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos