BERNABE ARRIBAS ROCIO
Informe ejecutivo de BERNABE ARRIBAS ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNABE ARRIBAS ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA OFICINA DEL AUTONOMO SL | Administrador Unico | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE BERNABE ARRIBAS ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNABE ARRIBAS ROCIO
Empresa: COLMENARES GLOBAL SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 29, S 8, H VA 24192, I/A 3 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-47
Empresa: CATARSIS SOLUCIONES SL
Liquidador
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 41, S 8, H VA 30606, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-47
Empresa: CATARSIS SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 41, S 8, H VA 30606, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-47
Empresa: CATARSIS SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 40, S 8, H VA 30606, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-47
Empresa: LA OFICINA DEL AUTONOMO SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 185, S 8, H VA 27053, I/A 2 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-47
Empresa: LA OFICINA DEL AUTONOMO SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 184, S 8, H VA 27053, I/A 1 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-47
Empresa: BERIBAS TU MARCA DE GESTION SL
Administrador Unico
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 28, S 8, H VA 24192, I/A 1 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-47
Empresa: BERIBAS TU MARCA DE GESTION SL
Socio Único
- Bernabe Arribas Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1403 , F 28, S 8, H VA 24192, I/A 1 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-47
Información de BERNABE ARRIBAS ROCIO
Mostramos los datos de BERNABE ARRIBAS ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNABE ARRIBAS ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos