BERNA ZAPLANA DOLORES
Informe ejecutivo de BERNA ZAPLANA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERNA ZAPLANA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMAS BERNA HERMANOS SA | Administrador Mancomunado | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE BERNA ZAPLANA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNA ZAPLANA DOLORES
Empresa: TOMAS BERNA HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Berna Bernad Maria De Los Angeles
- Berna Zaplana Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 161, S 8, H A 27768, I/A 12 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-03
Empresa: TOMAS BERNA HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Berna Zaplana Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 160, S 8, H A 27768, I/A 11 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-03
Empresa: TOMAS BERNA HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Berna Zaplana Dolores
- Bernard Moñino Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 160, S 8, H A 27768, I/A 10 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-03
Empresa: TOMAS BERNA HERMANOS SA
Administrador Mancomunado
- Berna Zaplana Dolores
- Bernard Moñino Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1718 , F 160, S 8, H A 27768, I/A 8 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-03
Información de BERNA ZAPLANA DOLORES
Mostramos los datos de BERNA ZAPLANA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNA ZAPLANA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos