BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERLIPS SL | Apoderado Solidario | 22/02/2012 | |
CERLIPS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
Miem.Com.Liq
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 105, S 8, H A 111059, I/A 3 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Gutierrez Antonio Javier
- Berna Serna Antonio
- Berna Serna Francisco
Consejero
- Berna Garcia Daniel
- Berna Garcia Encarnacion Teresa
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Garcia Manuel
- Berna Gutierrez Antonio Javier
- Berna Gutierrez Francisco Blas
- Berna Gutierrez Jose Daniel
- Berna Gutierrez Teresa Carmen
- Berna Serna Antonio
- Berna Serna Francisco
- Garcia Leon Encarnacion
- Gutierrez Martinez Josefa
Miem.Com.Liq
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3267 , F 105, S 8, H A 111059, I/A 3 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-03
Empresa: CERLIPS SL
Apoderado Solidario
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Gutierrez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 32, S 8, H A 10687, I/A 15 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-03
Empresa: CERLIPS SL
Apoderado Solidario
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Gutierrez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 32, S 8, H A 10687, I/A 14 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-03
Empresa: CERLIPS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Gutierrez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 31, S 8, H A 10687, I/A 13 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-03
Empresa: CERLIPS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Berna Garcia Jose Antonio
- Berna Gutierrez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3253 , F 31, S 8, H A 10687, I/A 13 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-03
Empresa: CARCESERNA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Berna Garcia Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 224, S 8, H MU 5601, I/A 22 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-30
Información de BERNA GARCIA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BERNA GARCIA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNA GARCIA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos