BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
Informe ejecutivo de BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWONSINC SL | Administrador Unico | 10/10/2016 | |
SOTIBER CONSULTORES SL | Administrador Unico | 05/05/2016 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
Empresa: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Fernandez Luis
- Anducas Planas Jorge
- Bermudez Soto Rodrigo Juan
- Cortes Marquez Manuel
- Gonzalez Taranco Borja
- Lopez Arturo-jose
- Seco Paz Jorge
Apoderado
- Aleman Perez Jesus Manuel
- Berzosa Blanco Francisco Javier
- Berzosa Blanco Francisco Javier
- Celada Quintana Antonio
- Celada Quintana Antonio
- Garcia Camuñas Carlos
- Gil Lopez Jose Antonio
- Gil Lopez Jose Antonio
- Gil Lopez Jose Antonio
- Huson Walker Duncan
- Martin Rabadan Muro Miguel
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Mendia Lasa Maria Victoria
- Mercader Burge Guillermo-david
- Michael Everard Patrick
- Rodriguez Ramos Cesar
- Romero Martinez Pedro Ignacio
- Romero Martinez Pedro Ignacio
- Ruiz Quesada Tania
- Sanchez Rodrigo Arantxa
- Schipper Marko
- Sole Farre Jose Maria
- Sole Farre Jose Maria
- Sole Farre Jose Maria
- Unsain Romero Sergio
- Wahnon Levy Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39588 , F 127, S 8, H M 63988, I/A 371 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: SWONSINC SL
Administrador Unico
- Bermudez Soto Rodrigo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8336 , F 152, S 8, H M 134418, I/A 5 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: SOTIBER CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Bermudez Soto Rodrigo Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15220 , F 202, S 8, H M 254774, I/A 3 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Empresa: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16209 , F 222, S 8, H M 63988, I/A 240 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-28
Información de BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN
Mostramos los datos de BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ SOTO RODRIGO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos