BERMUDEZ POLO ROI
Informe ejecutivo de BERMUDEZ POLO ROI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMUDEZ POLO ROI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENSINO SL | Consejero Delegado | 30/10/2018 | |
ENSINO SL | Consejero | 16/04/2018 | |
FORM EUME SL | Socio Unico | 04/04/2016 | |
FORM EUME SL | Administrador Unico | 04/04/2016 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ POLO ROI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ POLO ROI
Empresa: ENSINO SL
Consejero Delegado
- Bermudez Polo Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 222, S 8, H C 834, I/A 13 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-15
Empresa: ENSINO SL
Consejero
- Bermudez Polo Roi
- Pita Corral Maria Del Socorro
- Polo Timiraos Maria Digna
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 221, S 8, H C 834, I/A 12 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-15
Empresa: ENSINO SL
Consejero Delegado
- Bermudez Polo Roi
Consejero
- Bermudez Polo Roi
- Pita Corral Maria Del Socorro
- Polo Timiraos Maria Digna
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 221, S 8, H C 834, I/A 12 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-15
Empresa: FORM EUME SL
Administrador Unico
- Bermudez Polo Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 70, S 8, H C 54323, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-15
Empresa: FORM EUME SL
Socio Único
- Bermudez Polo Roi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 70, S 8, H C 54323, I/A 1 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-15
Empresa: ENSINO SL
Consejero Delegado
- Bermudez Polo Roi
Consejero
- Bermudez Polo Roi
- Pita Corral Maria Del Socorro
- Polo Timiraos Maria Digna
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2404 , F 220, S 8, H C 834, I/A 10 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-15
Información de BERMUDEZ POLO ROI
Mostramos los datos de BERMUDEZ POLO ROI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ POLO ROI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos