BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
Informe ejecutivo de BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERTI ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 26/10/2023 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 02/11/2021 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 26/10/2021 | |
MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | Apoderado | 21/10/2021 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 15/10/2021 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
Apoderado Solidario
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Medina Delgado Ignacio
- Moreno Corrochano Cesar
- Serra Bennassar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44756 , F 6, S 8, H M 435816, I/A 130 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Apoderado Solidario
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Cuevas Ortiz Maria Teresa
- Esteban Gomez Francisco
- Gomez Escobar Antonio
- Higuera Mora Mario
- Juaranz Saavedra Miguel Angel
- Medina Delgado Ignacio
- Miguens Rodriguez Juan Francisco
- Moreno Corrochano Cesar
- Recio Sanchez Antonio Javier
- Ruiz Martin Carlos
- Serra Bennassar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 88, S 8, H M 9333, I/A 594 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 86, S 8, H M 9333, I/A 592 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33742 , F 91, S 8, H M 7499, I/A 606 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Apoderado
- Alabau Villalba Luis
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Cuevas Ortiz Maria Teresa
- Dominguez Montesdeoca Sonia Del Mar
- Esteban Gomez Francisco
- Gomez Escobar Antonio
- Guerrero Cantero Maria Antonia
- Higuera Mora Mario
- Marin Hoyos Nicolas
- Martinez Vidal Javier
- Medina Delgado Ignacio
- Merillas Zarzuelo Maria Del Carmen
- Miguens Rodriguez Juan Francisco
- Moreno Corrochano Cesar
- Recio Sanchez Antonio Javier
- Ruiz Martin Carlos
- Serra Bennassar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33742 , F 90, S 8, H M 7499, I/A 605 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Apoderado
- Alabau Villalba Luis
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Cuevas Ortiz Maria Teresa
- Dominguez Montesdeoca Sonia Del Mar
- Esteban Gomez Francisco
- Gomez Escobar Antonio
- Higuera Mora Mario
- Medina Delgado Ignacio
- Merillas Zarzuelo Maria Del Carmen
- Miguens Rodriguez Juan Francisco
- Moreno Corrochano Cesar
- Recio Sanchez Antonio Javier
- Ruiz Martin Carlos
- Serra Bennassar Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33742 , F 88, S 8, H M 7499, I/A 603 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Apoderado
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Gomez Escobar Antonio
- Guerrero Cantero Maria Antonia
- Martinez Vidal Javier
- Miguens Rodriguez Juan Francisco
- Recio Sanchez Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 84, S 8, H M 9333, I/A 588 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-28
Apoderado
- Alabau Villalba Luis
- Bermudez Lobo Maria De La Luz
- Blanco Cayuela Rafael Ignacio
- Bruno Cabeza Luis Joaquin
- Cala Diaz Juan Antonio
- Dominguez Montesdeoca Sonia Del Mar
- Edreira Sanchez Antonio
- Galan Alcantara Juan
- Grandes Carci Fernando
- Jimenez Perez Victorino
- Marin Hoyos Nicolas
- Marin Soto Ana Maria
- Mas Casanova Albert
- Medina Delgado Ignacio
- Merillas Zarzuelo Maria Del Carmen
- Moreno Corrochano Cesar
- Sanchez Bernal Jose Antonio
- Serra Bennassar Maria Teresa
- Vila Yarnoz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26461 , F 20, S 8, H M 9333, I/A 309 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Información de BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ
Mostramos los datos de BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ LOBO MARIA DE LA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos