BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LRV RUNNER SL | Administrador Unico | 20/01/2016 | 18/11/2016 |
LRV RUNNER SL | Liquidador Unico | 18/11/2016 | 18/11/2016 |
SECURFIRE SL | Apoderado | 10/01/2013 | 24/05/2016 |
SECURFIRE SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
Empresa: LRV RUNNER SL
Liquidador Unico
- Bermudez Lobato Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 53, S 8, H SE107943, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: LRV RUNNER SL
Administrador Unico
- Bermudez Lobato Montserrat
Liquidador Unico
- Bermudez Lobato Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 53, S 8, H SE107943, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: LRV RUNNER SL
Administrador Unico
- Bermudez Lobato Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6130 , F 50, S 8, H SE107943, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-41
Empresa: SECURFIRE SL
Apoderado
- Bermudez Lobato Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 196, S 8, H B 315448, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Empresa: SECURFIRE SL
Administrador Unico
- Bermudez Lobato Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 196, S 8, H B 315448, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Información de BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT
Mostramos los datos de BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMUDEZ LOBATO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos