BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
Informe ejecutivo de BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OROPARECE SL | Socio Unico | 01/06/2020 | |
OROPARECE SL | Administrador Unico | 01/06/2020 | |
ORO FELIZ SL | Socio Unico | 01/10/2015 | |
ORO FELIZ SL | Administrador Unico | 01/10/2015 | |
SOMOS TODOS SL | Socio Unico | 08/01/2013 | |
SOMOS TODOS SL | Administrador Unico | 08/01/2013 | |
OROPRESTO SL | Socio Unico | 10/08/2011 | |
OROPRESTO SL | Administrador Unico | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
Empresa: OROPARECE SL
Administrador Unico
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 4847, F 36, S 8, H MA155712, I/A 1 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-29
Empresa: OROPARECE SL
Socio Único
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 4847, F 36, S 8, H MA155712, I/A 1 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-29
Empresa: ORO FELIZ SL
Administrador Unico
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441, L 4348, F 112, S 8, H MA130300, I/A 1 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-29
Empresa: ORO FELIZ SL
Socio Único
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441, L 4348, F 112, S 8, H MA130300, I/A 1 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-29
Empresa: SOMOS TODOS SL
Administrador Unico
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5086, L 3993, F 37, S 8, H MA116327, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-29
Empresa: SOMOS TODOS SL
Socio Único
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5086, L 3993, F 37, S 8, H MA116327, I/A 1 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-29
Empresa: OROPRESTO SL
Administrador Unico
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916, L 3824, F 139, S 8, H MA110386, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Empresa: OROPRESTO SL
Socio Único
- Bermeosolo Morales Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4916, L 3824, F 139, S 8, H MA110386, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-29
Información de BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE
Mostramos los datos de BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEOSOLO MORALES ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos