BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
Informe ejecutivo de BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSCONCAR SA | Secretario | 05/12/2012 | 24/07/2024 |
TRANSCONCAR SA | Consejero | 05/12/2012 | 24/07/2024 |
MAXI DISEÑO SL | Secretario | 04/04/2017 | |
MAXI DISEÑO SL | Consejero | 04/04/2017 | |
GESTION DE SPACIOS CONDE SL | Secretario | 12/02/2009 | 21/06/2013 |
GESTION DE SPACIOS CONDE SL | Consejero | 12/02/2009 | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
Empresa: TRANSCONCAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
- Conde Ramos Emilio
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75105, I/A 22 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: TRANSCONCAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
- Conde Ramos Emilio
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38726 , F 201, S 8, H M 75105, I/A 20 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: TRANSCONCAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
- Conde Ramos Emilio
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560 , F 22, S 8, H M 75105, I/A 18 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: MAXI DISEÑO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
- Conde Ramos Emilio
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16629 , F 134, S 8, H M 283579, I/A 5 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: BO CONCEPT LAS ROZAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26411 , F 143, S 8, H M 475963, I/A 3 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: TRANSCONCAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
- Conde Ramos Emilio
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4560 , F 21, S 8, H M 75105, I/A 17 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-28
Empresa: BO CONCEPT LAS ROZAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo San Juan Faustina
- Conde Bermejo Emilio
- Conde Bermejo Maria Lara
Presidente
Secretario
- Bermejo San Juan Faustina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26411 , F 142, S 8, H M 475963, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28
Información de BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA
Mostramos los datos de BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO SAN JUAN FAUSTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos