BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALARIA ASESORES SL | Administrador Solidario | 23/07/2021 | |
ARIDANTIA SL | Administrador Solidario | 11/08/2020 | |
BELLEZA CONSCIENTE SL | Socio Unico | 31/01/2020 | |
BELLEZA CONSCIENTE SL | Administrador Unico | 31/01/2020 | |
BERFER INVERSIONES SL | Presidente | 04/07/2019 | |
BERFER INVERSIONES SL | Consejero | 04/07/2019 | |
IBIGEST DATOS SL | Administrador Unico | 12/03/2019 |
VINCULACIONES DE BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
Empresa: SALARIA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Bermejo Diaz Del Campo Jose Antonio
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 21, S 8, H M 748316, I/A 1 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-28
Empresa: ARIDANTIA SL
Administrador Solidario
- Bermejo Diaz Del Campo Jose Antonio
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40789 , F 20, S 8, H M 723660, I/A 1 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: BELLEZA CONSCIENTE SL
Administrador Unico
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39886 , F 160, S 8, H M 708444, I/A 1 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Empresa: BELLEZA CONSCIENTE SL
Socio Único
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39886 , F 160, S 8, H M 708444, I/A 1 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-28
Empresa: GASYNER SL
Administrador Unico
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29341 , F 163, S 8, H M 528167, I/A 3 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Empresa: BERFER INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bermejo Fernandez Carmen Maria
- Bermejo Fernandez Jose Antonio
- Bermejo Perez Jose Antonio
Presidente
- Bermejo Perez Jose Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19601 , F 135, S 8, H M 344460, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: BERFER INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Bermejo Perez Jose Antonio
- Fernandez Bello Justa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19601 , F 135, S 8, H M 344460, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: IBIGEST DATOS SL
Administrador Unico
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38761 , F 105, S 8, H M 689162, I/A 1 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: GASYNER SL
Administrador Unico
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29341 , F 162, S 8, H M 528167, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: GASYNER SL
Administrador Mancomunado
- Avila Garcia Antonio
- Bermejo Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29341 , F 162, S 8, H M 528167, I/A 2 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
VER MAS ACTOS
Información de BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO PEREZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos