BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
Informe ejecutivo de BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFONSO BENITEZ SA | Apoderado | 22/08/2019 | 02/03/2020 |
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA | Apoderado | 07/03/2019 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado | 26/02/2019 | |
ALFONSO BENITEZ SA | Apoderado | 25/02/2019 | |
ALFONSO BENITEZ SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2018 | 25/02/2019 |
ALFONSO BENITEZ SA | Apoderado | 08/06/2012 | 04/04/2018 |
ALFONSO BENITEZ SA | Apoderado | 28/05/2015 | 04/04/2018 |
VINCULACIONES DE BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado
- Bermejo Padilla Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39535 , F 147, S 8, H M 204369, I/A 285 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado
- Barrio Vega Ernesto
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Cid Blanco Vicente
- Garcia Abalos Eduardo David
- Garcia Abalos Rosa Aurora
- Miranda Sanmartin Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 225, S 8, H M 204369, I/A 273 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-28
Apoderado
- Bermejo Padilla Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46690 , F 23, S 8, H B 26947, I/A 4154 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
- Bermejo Padilla Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32430 , F 124, S 8, H M 60671, I/A 1319 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Padilla Andres Vicente
Apoderado
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Bermejo Padilla Andres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 220, S 8, H M 204369, I/A 263 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrodes Martin Jose Antonio
- Barrio Vega Ernesto
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Cid Blanco Vicente
- Garcia Abalos Eduardo David
- Garcia Abalos Rosa Aurora
- Saez Gonzalez Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 113, S 8, H M 204369, I/A 249 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado
- Barrio Vega Ernesto
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Cid Blanco Vicente
- Garcia Abalos Eduardo David
- Garcia Abalos Rosa Aurora
- Saez Gonzalez Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 113, S 8, H M 204369, I/A 249 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado
- Barrio Vega Ernesto
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Cid Blanco Vicente
- Garcia Abalos Eduardo David
- Garcia Abalos Rosa Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32936 , F 135, S 8, H M 204369, I/A 205 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: ALFONSO BENITEZ SA
Apoderado
- Barrio Vega Ernesto
- Bermejo Padilla Andres Vicente
- Cid Blanco Vicente
- Garcia Abalos Eduardo David
- Garcia Abalos Rosa Aurora
- Saez Gonzalez Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25134 , F 70, S 8, H M 204369, I/A 132 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Información de BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE
Mostramos los datos de BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO PADILLA ANDRES VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos