BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
Informe ejecutivo de BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS BECADA SL | Socio Unico | 13/12/2019 | |
SUMINISTROS BECADA SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
BERMAPLANT SL | Socio Unico | 27/09/2018 | |
BERMAPLANT SL | Administrador Unico | 27/09/2018 | |
PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL | Administrador Unico | 17/11/2016 | |
PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL | Socio Unico | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
Empresa: SUMINISTROS BECADA SL
Administrador Unico
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 195, S 8, H CO 40848, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-14
Empresa: SUMINISTROS BECADA SL
Socio Único
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2713 , F 195, S 8, H CO 40848, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-14
Empresa: TRATAMIENTOS BERMEJO & MAYORDOMO SL
Administrador Unico
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 181, S 8, H CO 16326, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-14
Empresa: TRATAMIENTOS BERMEJO & MAYORDOMO SL
Socio Único
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508 , F 181, S 8, H CO 16326, I/A 2 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-14
Empresa: PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL
Socio Único
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 26, S 8, H CO 29351, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-14
Empresa: PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL
Administrador Unico
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 25, S 8, H CO 29351, I/A 2 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-14
Empresa: PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL
Administrador Mancomunado
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
- Duque Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 25, S 8, H CO 29351, I/A 2 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-14
Empresa: PLANTAS Y JARDINES CORDOBA SL
Administrador Mancomunado
- Bermejo Mayordomo Juan Daniel
- Duque Lopez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2152 , F 21, S 8, H CO 29351, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-14
Información de BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL
Mostramos los datos de BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO MAYORDOMO JUAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos