BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
Informe ejecutivo de BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICES INTERNET YCO SL | Administrador Unico | 20/12/2019 | |
PROMAIT ENGINEERING AND INTERNET SERVICES SL | Administrador Solidario | 03/12/2012 | 24/09/2018 |
PROMAIT ENGINEERING AND INTERNET SERVICES SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2010 | 03/12/2012 |
VINCULACIONES DE BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
Empresa: SERVICES INTERNET YCO SL
Administrador Unico
- Bermejo Gonzalez Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 87, S 8, H TO 16014, I/A 6 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-45
Administrador Solidario
- Alejo Ramirez Diana
- Bermejo Gonzalez Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 195, S 8, H TO 32100, I/A 4 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-45
Administrador Solidario
- Alejo Ramirez Diana
- Bermejo Gonzalez Jose-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 195, S 8, H TO 32100, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-45
Administrador Mancomunado
- Bermejo Gonzalez Jose-javier
- Sanchez- Maroto Esquinas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 195, S 8, H TO 32100, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-45
Administrador Mancomunado
- Bermejo Gonzalez Jose-javier
- Iglesias Raseron Felipe
- Sanchez- Maroto Esquinas David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1506 , F 193, S 8, H TO 32100, I/A 1 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-45
Información de BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER
Mostramos los datos de BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO GONZALEZ JOSE-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos