BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDORA MARINE SL | Administrador Unico | 27/02/2024 | |
NAVACIRUELO SL | Administrador Solidario | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
Empresa: ARDORA MARINE SL
Administrador Unico
- Bermejo Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20481 , F 48, S 8, H M 362417, I/A 5 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIA MOLINAR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Carrascosa Beltran Luciano
- De Carvajal Y Ballester Carlos
- Diaz Rato Revuelta Jose
- Garcia Ganuza David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1855 , F 158, S 8, H PM 6563, I/A 34 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: URNOVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Carrascosa Beltran Luciano
- De Carvajal Y Ballester Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2119 , F 85, S 8, H PM 50035, I/A 11 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-07
Empresa: LLAVE DEL AÑO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Carrascosa Beltran Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32496 , F 58, S 8, H M 481652, I/A 9 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Empresa: FIRBAN SL
Apoderado Mancomunado
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- De Carvajal Ballester Emilio
- De Carvajal Y Ballester Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23150 , F 210, S 8, H M 92990, I/A 30 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-28
Empresa: IPSOS INVESTIGACION DE MERCADO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Caldeiro Zamora Jesus
- Camporro Sandrine-karine
- Costa Argelaguet Francesc
- Gonzalez Jimenez Antonia
- Hernando Domingo Antonio
- Hernando Domingo Antonio
- Hevia Carreras Angel
- Lopez Faz Nina
- Navas Oloriz Miguel Angel
- Sartorius Alvargonzalez Alvaro
- Seijo Font Juan Antonio
- Seijo Font Juan Antonio
- Vera Estrada Antonio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15648 , F 211, S 8, H M 54188, I/A 57 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: SODECAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- De Carvajal Ballester Carlos
- De Carvajal Ballester Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22620 , F 42, S 8, H M 52660, I/A 62 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: HABITAT D'ANEU SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Carrascosa Beltran Luciano
- De Carvajal Y Ballester Carlos
- Ginard Bosch Fracisco Javier
- Ginard Torello Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2356 , F 89, S 8, H PM 49301, I/A 9 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-07
Empresa: NAVACIRUELO SL
Administrador Solidario
- Bermejo Garcia Maria Dolores
- Prieto Arroyo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 49, S 8, H J 17466, I/A 1 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-23
Información de BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO GARCIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos