BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARDTOP INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2023 | |
ALHAJA CONECTA SL | Administrador Unico | 19/11/2018 | |
ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL | Administrador Solidario | 01/04/2015 |
VINCULACIONES DE BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
Empresa: HARDTOP INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Barrilero Blanco Diana
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44868 , F 121, S 8, H M 789920, I/A 1 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: ALHAJA CONECTA SL
Administrador Unico
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38270 , F 201, S 8, H M 680971, I/A 1 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Empresa: ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL
Administrador Solidario
- Bermejo Diaz Miguel Angel
- Palazon Gascon Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 168, S 8, H M 484631, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Empresa: ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 168, S 8, H M 484631, I/A 4 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Empresa: ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 168, S 8, H M 484631, I/A 3 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Empresa: ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 167, S 8, H M 484631, I/A 2 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28
Empresa: ALIASIS COMUNICACIONES DE EMPRESA SL
Administrador Unico
- Bermejo Diaz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26892 , F 166, S 8, H M 484631, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Información de BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO DIAZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos