BERLOSO AGUIRRE ROMAN
Informe ejecutivo de BERLOSO AGUIRRE ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERLOSO AGUIRRE ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIA LANTZEN SA | Consejero | 22/05/2024 | |
ANROIS GLOBAL SL | Administrador Unico | 26/01/2021 | |
FUTURE GREEN ENERGY SL | Administrador Solidario | 18/06/2020 | |
RJ DISTRIBUTIONS GLOBAL COMPANY SL | Administrador Solidario | 05/07/2018 | |
RJ INDUSTRIAL CBD GLOBAL COMPANI SL | Administrador Solidario | 18/06/2018 | |
BERTAKO SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 05/01/2018 | |
INVESTIGACIONES AGRARIAS IZURUM SL | Socio Unico | 14/09/2017 | |
INVESTIGACIONES AGRARIAS IZURUM SL | Administrador Unico | 14/09/2017 |
VINCULACIONES DE BERLOSO AGUIRRE ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERLOSO AGUIRRE ROMAN
Empresa: AIA LANTZEN SA
Apoderado
Consejero
- Arregui Eizaguirre Aitor
- Azpiroz Otegui Jon Ander
- Berloso Aguirre Roman
- Lizaso Zulaika Josu
- Orbegozo Albizu Lorenz
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 18787, I/A 20 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-20
Empresa: ANROIS GLOBAL SL
Administrador Unico
- Berloso Aguirre Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2980 , F 92, S 8, H SS 43368, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-20
Empresa: FUTURE GREEN ENERGY SL
Administrador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Ramos Sedano Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 105, S 8, H SS 42832, I/A 1 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-20
Empresa: RJ DISTRIBUTIONS GLOBAL COMPANY SL
Administrador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Menor Menor Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37878 , F 210, S 8, H M 674599, I/A 1 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: RJ INDUSTRIAL CBD GLOBAL COMPANI SL
Administrador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Menor Menor Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37831 , F 28, S 8, H M 673852, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: BERTAKO SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Berloso Aguirre Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2829 , F 82, S 8, H SS 40203, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: INVESTIGACIONES AGRARIAS IZURUM SL
Administrador Unico
- Berloso Aguirre Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2814 , F 157, S 8, H SS 39940, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-20
Empresa: INVESTIGACIONES AGRARIAS IZURUM SL
Socio Único
- Berloso Aguirre Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2814 , F 157, S 8, H SS 39940, I/A 1 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-20
Empresa: INVESTIGACIONES AGRARIAS IZABER SL
Liquidador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Izaguirre Gomez Iosu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 41, S 8, H SS 37468, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
Empresa: INVESTIGACIONES AGRARIAS IZABER SL
Administrador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Izaguirre Gomez Iosu
Liquidador Solidario
- Berloso Aguirre Roman
- Izaguirre Gomez Iosu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2695 , F 41, S 8, H SS 37468, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-20
VER MAS ACTOS
Información de BERLOSO AGUIRRE ROMAN
Mostramos los datos de BERLOSO AGUIRRE ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERLOSO AGUIRRE ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos