BERLANGA TORRES RAUL
Informe ejecutivo de BERLANGA TORRES RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERLANGA TORRES RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASSIVE EVENT SL | Apoderado Solidario | 01/03/2011 | |
CONVENTION PLANNER SL | Apoderado | 03/12/2010 |
VINCULACIONES DE BERLANGA TORRES RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERLANGA TORRES RAUL
Empresa: CAPITALCOIN SL
Liquidador
- Berlanga Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36011 , F 120, S 8, H M 647059, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: CAPITALCOIN SL
Administrador Unico
- Berlanga Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36011 , F 120, S 8, H M 647059, I/A 2 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: CRIPTO CAPITAL SL
Apoderado
- Berlanga Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36123 , F 205, S 8, H M 649055, I/A 2 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: CAPITALCOIN SL
Administrador Unico
- Berlanga Torres Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36011 , F 118, S 8, H M 647059, I/A 1 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-28
Empresa: MASSIVE EVENT SL
Apoderado Solidario
- Berlanga Torres Raul
- Costa Portillo Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27388 , F 28, S 8, H M 493616, I/A 3 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Empresa: CONVENTION PLANNER SL
Apoderado
- Berlanga Torres Raul
- Costa Portillo Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27388 , F 20, S 8, H M 493615, I/A 3 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Información de BERLANGA TORRES RAUL
Mostramos los datos de BERLANGA TORRES RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERLANGA TORRES RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos