BERGERA IJURCO MANUEL
Informe ejecutivo de BERGERA IJURCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERGERA IJURCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATABO ALTSASU SL | Consejero | 03/06/2020 | |
MANUEL BERGERA SA | Administrador Unico | 27/01/2017 |
VINCULACIONES DE BERGERA IJURCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGERA IJURCO MANUEL
Empresa: MANUEL BERGERA SA
Administrador Unico
- Bergera Ijurco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 165, S 8, H NA 4895, I/A 14 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-31
Empresa: ATABO ALTSASU SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 193, S 8, H NA 30200, I/A 5 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-31
Empresa: MANUEL BERGERA SA
Administrador Unico
- Bergera Ijurco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 165, S 8, H NA 4895, I/A 13 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-31
Empresa: MANUEL BERGERA SA
Administrador Unico
- Bergera Ijurco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 165, S 8, H NA 4895, I/A 13 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-31
Empresa: MANUEL BERGERA SA
Administrador Unico
- Bergera Ijurco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 165, S 8, H NA 4895, I/A 12 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-31
Información de BERGERA IJURCO MANUEL
Mostramos los datos de BERGERA IJURCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGERA IJURCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos