BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
Informe ejecutivo de BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAKE APP HEALTH SL | Consejero | 21/08/2012 |
VINCULACIONES DE BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
Empresa: WAKE APP NETWORK SL
Liquidador
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28022 , F 152, S 8, H M 504974, I/A 7 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: WAKE APP NETWORK SL
Consejero Delegado
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
Consejero
- Bastos Velasco Juan Luis
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
- Castellanos O'shea Guillermo
- Gonzalez Hormigos Oscar
- Mendoza Solano Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28022 , F 152, S 8, H M 504974, I/A 7 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: WAKE APP NETWORK SL
Consejero Delegado
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
Consejero
- Bastos Velasco Juan Luis
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
- Castellanos O'shea Guillermo
- Gonzalez Hormigos Oscar
- Mendoza Solano Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28022 , F 150, S 8, H M 504974, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: WAKE APP NETWORK SL
Administrador Unico
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28022 , F 150, S 8, H M 504974, I/A 4 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: WAKE APP HEALTH SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
- De La Serna Fernandez De Cordoba Jose Luis
- Guirao Sagi Vela Joaquin Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30177 , F 180, S 8, H M 543211, I/A 1 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-168-28
Empresa: WAKE APP NETWORK SL
Administrador Unico
- Bergareche Mendoza Jacobo Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28022 , F 149, S 8, H M 504974, I/A 2 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-28
Información de BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON
Mostramos los datos de BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGARECHE MENDOZA JACOBO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos