BERGADA TARRAGO JORDI
Informe ejecutivo de BERGADA TARRAGO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERGADA TARRAGO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKENGINT SL | Administrador Solidario | 10/02/2017 |
VINCULACIONES DE BERGADA TARRAGO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGADA TARRAGO JORDI
Empresa: BETA BROS SL
Liquidador
- Bergada Tarrago Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43340 , F 190, S 8, H B 425807, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
Empresa: BETA BROS SL
Administrador Solidario
- Bergada Tarrago Francesc
- Bergada Tarrago Jordi
Liquidador
- Bergada Tarrago Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43340 , F 190, S 8, H B 425807, I/A 4 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-08
Empresa: ARKENGINT SL
Administrador Solidario
- Bergada Tarrago Francesc
- Bergada Tarrago Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45761 , F 181, S 8, H B 498142, I/A 2 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: VERTICE OPUESTO SL
Administrador Unico
- Bergada Tarrago Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1662 , F 67, S 8, H T 17404, I/A 10 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-43
Empresa: BETA BROS SL
Administrador Solidario
- Bergada Tarrago Jordi
- Bergada Torres Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43340 , F 188, S 8, H B 425807, I/A 1 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-08
Información de BERGADA TARRAGO JORDI
Mostramos los datos de BERGADA TARRAGO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGADA TARRAGO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos