BERENGUER VILANOVA JORGE
Informe ejecutivo de BERENGUER VILANOVA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERENGUER VILANOVA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STUDIO E PASSIONE SL | Apoderado | 15/06/2011 | 15/12/2017 |
GARDA IMPORT SL | Secretario | 23/11/2011 | 17/08/2012 |
GARDA IMPORT SL | Consejero | 23/11/2011 | 17/08/2012 |
GARDA IMPORT SL | Consejero Delegado | 23/11/2011 | 17/08/2012 |
TRE MERLI SL | Secretario | 23/11/2011 | 10/08/2012 |
TRE MERLI SL | Consejero | 23/11/2011 | 10/08/2012 |
TRE MERLI SL | Consejero Delegado | 23/11/2011 | 10/08/2012 |
GARDA IMPORT SL | Administrador Solidario | 23/11/2011 |
VINCULACIONES DE BERENGUER VILANOVA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER VILANOVA JORGE
Empresa: GARDA IMPORT SL
Consejero Delegado
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Consejero
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Secretario
- Berenguer Vilanova Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 223, S 8, H B 202139, I/A 10 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Empresa: TRE MERLI SL
Consejero Delegado
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Consejero
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Presidente
Secretario
- Berenguer Vilanova Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31306 , F 83, S 8, H B 185127, I/A 8 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-08
Empresa: TRE MERLI SL
Consejero Delegado
- Berenguer Vilanova Francesc Xavier
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Consejero
- Berenguer Vilanova Francesc Xavier
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Presidente
Secretario
- Berenguer Vilanova Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31306 , F 82, S 8, H B 185127, I/A 5 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Empresa: GARDA IMPORT SL
Consejero Delegado
- Berenguer Vilanova Francesc Xavier
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Consejero
- Berenguer Vilanova Francesc Xavier
- Berenguer Vilanova Jorge
- Pierluigi Galloni
Presidente
Secretario
- Berenguer Vilanova Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 222, S 8, H B 202139, I/A 8 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Empresa: GARDA IMPORT SL
Administrador Solidario
- Berenguer Vilanova Jorge
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 222, S 8, H B 202139, I/A 8 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Empresa: STUDIO E PASSIONE SL
Apoderado
- Berenguer Vilanova Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42612 , F 57, S 8, H B 411682, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-08
Información de BERENGUER VILANOVA JORGE
Mostramos los datos de BERENGUER VILANOVA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER VILANOVA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos