BERENGUER SILVESTRE VICENTE
Informe ejecutivo de BERENGUER SILVESTRE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERENGUER SILVESTRE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIEL CHYC SL | Consejero Delegado Solidario | 29/07/2011 | |
RIEL CHYC SL | Consejero | 29/07/2011 | |
F H LINE SL | Consejero | 04/02/2010 | 20/06/2011 |
F H LINE SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/09/2009 | |
F H LINE SL | Consejero | 02/09/2009 | |
FH LINE DOS SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 02/09/2009 | |
FH LINE DOS SL | Consejero | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE BERENGUER SILVESTRE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER SILVESTRE VICENTE
Empresa: RIEL CHYC SL
Consejero Delegado Solidario
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
Consejero
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
- Paya Gracia Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1861 , F 199, S 8, H A 35333, I/A 14 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-03
Empresa: F H LINE SL
Consejero
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
- Paya Gracia Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 63, S 8, H A 14151, I/A 14 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-03
Empresa: F H LINE SL
Consejero
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
- Paya Gracia Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 62, S 8, H A 14151, I/A 12 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-03
Empresa: FH LINE DOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berenguer Silvestre Vicente
- Hernandez Cortes Fernando
- Herrero Sanchis Miguel
- Paya Gracia Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 70, S 8, H A 33314, I/A 11 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-03
Empresa: F H LINE SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Berenguer Silvestre Vicente
- Herrero Sanchis Miguel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Berenguer Silvestre Vicente
- Hernandez Cortes Fernando
- Herrero Sanchis Miguel
- Paya Gracia Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 62, S 8, H A 14151, I/A 11 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-03
Información de BERENGUER SILVESTRE VICENTE
Mostramos los datos de BERENGUER SILVESTRE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER SILVESTRE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos