BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
Informe ejecutivo de BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLOPI SL | Consejero Delegado Solidario | 02/02/2023 | |
POLOPI SL | Presidente | 02/02/2023 | |
AC MATERIALES DE CONSTRUCCION POLOPI SL | Administrador Unico | 17/12/2012 |
VINCULACIONES DE BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
Empresa: POLOPI SL
Consejero Delegado Solidario
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Consejero
Presidente
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 64, S 8, H A 90790, I/A 4 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-03
Empresa: FORATA COSTABLANCA SL
Administrador Unico
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 28, S 8, H A 46833, I/A 10 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-03
Empresa: TAULELLS EL POLOPI A. C. SL
Administrador Unico
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 54, S 8, H A 75502, I/A 5 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-03
Empresa: FORATA COSTABLANCA SL
Administrador Unico
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2097 , F 28, S 8, H A 46833, I/A 9 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-03
Empresa: TAULELLS EL POLOPI A. C. SL
Administrador Unico
- Berenguer Rueda Vicenta Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2632 , F 54, S 8, H A 75502, I/A 4 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-03
Información de BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES
Mostramos los datos de BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER RUEDA VICENTA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos