BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
Informe ejecutivo de BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELBER PROYECTOS TECNICOS SL | Apoderado | 09/09/2020 |
VINCULACIONES DE BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
Empresa: VELBER PROYECTOS TECNICOS SL
Apoderado
- Berenguer Peñalva Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 162, S 8, H M 619953, I/A 6 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
Empresa: VELBER PROYECTOS TECNICOS SL
Administrador Solidario
- Berenguer Peñalva Ana Maria
- Velasco Berenguer Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 161, S 8, H M 619953, I/A 2 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: VELBER PROYECTOS TECNICOS SL
Administrador Solidario
- Berenguer Peñalva Ana Maria
- Velasco Berenguer Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 159, S 8, H M 619953, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-28
Empresa: SERDEL SAP
Administrador Solidario
- Berenguer Peñalva Ana Maria
- Segura Lara Maria Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23590 , F 23, S 8, H M 56488, I/A 14 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA
Mostramos los datos de BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER PEÑALVA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos