BERENGUER MERCADER MARIA REYES
Informe ejecutivo de BERENGUER MERCADER MARIA REYES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERENGUER MERCADER MARIA REYES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEDRON BCN SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
ARTICULOS DE REGALO OTOMI SL | Administrador Solidario | 21/07/2022 |
VINCULACIONES DE BERENGUER MERCADER MARIA REYES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER MERCADER MARIA REYES
Empresa: HEDRON BCN SL
Administrador Unico
- Berenguer Mercader Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43187 , F 177, S 8, H B 426132, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Empresa: ARTICULOS DE REGALO OTOMI SL
Administrador Solidario
- Berenguer Mercader Maria Elisabeth
- Berenguer Mercader Maria Reyes
- Torras Mercader Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28700 , F 84, S 8, H B 139160, I/A 5 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-08
Empresa: ARTICULOS DE REGALO OTOMI SL
Consejero Delegado
- Berenguer Mercader Maria Elisabet
- Berenguer Mercader Maria Reyes
Consejero
- Berenguer Mercader Maria Elisabet
- Berenguer Mercader Maria Reyes
- Brugueras Berenguer Juana
- Mercader Coll Elisabeth
- Torras Mercader Maria Dolores
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28700 , F 84, S 8, H B 139160, I/A 5 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-08
Empresa: HEDRON BCN SL
Administrador Unico
- Berenguer Mercader Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43187 , F 177, S 8, H B 426132, I/A 3 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-08
Empresa: HEDRON BCN SL
Administrador Unico
- Berenguer Mercader Maria Reyes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43187 , F 174, S 8, H B 426132, I/A 1 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Información de BERENGUER MERCADER MARIA REYES
Mostramos los datos de BERENGUER MERCADER MARIA REYES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER MERCADER MARIA REYES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos