BERENGUER MARTI MANUEL
Informe ejecutivo de BERENGUER MARTI MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERENGUER MARTI MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARATARIA INVESTMENT SL | Administrador Solidario | 13/07/2021 | |
LEAF UNITED SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2020 | |
ANA MARTI MEGIAS SL | Administrador Unico | 28/04/2017 | |
ABSOLUT IMPORT SL | Administrador Unico | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE BERENGUER MARTI MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUER MARTI MANUEL
Empresa: LEMANI INSULAR SL
Liquidador
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 53462, I/A 3 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: LEMANI INSULAR SL
Administrador Unico
- Berenguer Marti Manuel
Liquidador
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 53462, I/A 3 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: TIC-TAC DATA INVERSIONES SL
Liquidador
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 638417, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: TIC-TAC DATA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 638417, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: BARATARIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Berenguer Marti Manuel
- Garcia Fernandez Raimundo
- Gomez Camacho Jose Manuel
- Repecho Lopez Jose Luis
- Vegas Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42079 , F 184, S 8, H M 745046, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: BARATARIA INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Berenguer Marti Manuel
- De La Peña Prado Javier
- Garcia Fernandez Raimundo
- Gomez Camacho Jose Manuel
- Vegas Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42210 , F 130, S 8, H M 747262, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: BARATARIA CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Berenguer Marti Manuel
- Garcia Fernandez Raimundo
- Gomez Camacho Jose Manuel
- Repecho Lopez Jose Luis
- Vegas Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42079 , F 179, S 8, H M 745046, I/A 1 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Empresa: LEAF UNITED SL
Administrador Mancomunado
- Berenguer Marti Manuel
- Gomez Segura Rafael Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40838 , F 151, S 8, H M 724470, I/A 1 (19/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: TIC-TAC DATA INVERSIONES SL
Socio Único
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35521 , F 13, S 8, H M 638417, I/A 2 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Empresa: ANA MARTI MEGIAS SL
Administrador Unico
- Berenguer Marti Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22589 , F 40, S 8, H M 403843, I/A 2 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
VER MAS ACTOS
Información de BERENGUER MARTI MANUEL
Mostramos los datos de BERENGUER MARTI MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUER MARTI MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos