BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UCHIO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 28/12/2023 |
VINCULACIONES DE BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
Empresa: NUCLEO DE ABASTO SL
Liquidador Unico
- Berenguel Paredes Rocio Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 206010, I/A 4 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: NUCLEO DE ABASTO SL
Administrador Solidario
- Berenguel Paredes Rocio Del Carmen
- Gatjens Vignolo Maria De Las Mercedes
Liquidador Unico
- Berenguel Paredes Rocio Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 206010, I/A 4 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-46
Empresa: UCHIO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Berenguel Paredes Rocio Del Carmen
- Gatjens Vignolo Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11487, L 8765, F 31, S 8, H V 215084, I/A 1 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-46
Empresa: NUCLEO DE ABASTO SL
Administrador Solidario
- Berenguel Paredes Rocio Del Carmen
- Campodonico Carlos Alberto Arlotti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11221, L 8499, F 215, S 8, H V 206010, I/A 1 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-46
Información de BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN
Mostramos los datos de BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERENGUEL PAREDES ROCIO DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos