BERDOMAS PEREZ JAVIER
Informe ejecutivo de BERDOMAS PEREZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERDOMAS PEREZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONS ILCA SL | Socio Unico | 13/02/2012 | 22/01/2020 |
INSTALACIONS ILCA SL | Administrador Unico | 13/02/2012 | 22/01/2020 |
INSTALACIONS ILCA SL | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 13/02/2012 |
VINCULACIONES DE BERDOMAS PEREZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERDOMAS PEREZ JAVIER
Empresa: INSTALACIONS ILCA SL
Administrador Unico
- Berdomas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 82, S 8, H C 44908, I/A 4 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-15
Empresa: INSTALACIONS ILCA SL
Administrador Unico
- Berdomas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 81, S 8, H C 44908, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-15
Empresa: INSTALACIONS ILCA SL
Administrador Mancomunado
- Berdomas Perez Javier
- Perez Francos Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 81, S 8, H C 44908, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-15
Empresa: INSTALACIONS ILCA SL
Socio Único
- Berdomas Perez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 81, S 8, H C 44908, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-15
Empresa: INSTALACIONS ILCA SL
Administrador Mancomunado
- Berdomas Perez Javier
- Perez Francos Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 81, S 8, H C 44908, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-15
Información de BERDOMAS PEREZ JAVIER
Mostramos los datos de BERDOMAS PEREZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERDOMAS PEREZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos