BERCIANOS MORALES FLOR
Informe ejecutivo de BERCIANOS MORALES FLOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BERCIANOS MORALES FLOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTILLA 2 SL | Administrador Solidario | 08/03/2022 |
VINCULACIONES DE BERCIANOS MORALES FLOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERCIANOS MORALES FLOR
Empresa: CASTILLA 2 SL
Administrador Solidario
- Bercianos Morales Flor
- Riesco Bercianos Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24816 , F 187, S 8, H M 446671, I/A 6 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: CASTILLA 2 SL
Administrador Solidario
- Bercianos Morales Flor
- Riesco Prieto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24816 , F 187, S 8, H M 446671, I/A 6 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: RIBERSI SA
Consejero
- Bercianos Morales Flor
- Riesco Prieto Fernando
- Riesco Prieto Javier
Presidente
Secretario
- Bercianos Morales Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 74, S 8, H M 54337, I/A 8M (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: RIOSOL RESIDENCIAL SL
Consejero
- Bercianos Morales Flor
- Gonzalez Alvarez Marina Felisa
- Riesco Prieto Fernando
- Sanchez Giron Gonzalez Juan Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bercianos Morales Flor
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 813 , F 143, S 8, H VA 9851, I/A 6 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-47
Empresa: FADIS ALIMENTACION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Andres Ana Isabel
- Bercianos Morales Flor
- Martin Becerril Fernando
- Riesco Prieto Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22293 , F 109, S 8, H M 126215, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: RIBERSI SA
Consejero
- Bercianos Morales Flor
- Riesco Prieto Fernando
- Riesco Prieto Javier
Presidente
Secretario
- Bercianos Morales Flor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3185 , F 74, S 8, H M 54337, I/A 8 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Información de BERCIANOS MORALES FLOR
Mostramos los datos de BERCIANOS MORALES FLOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERCIANOS MORALES FLOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos