BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERBES ASOCIADOS SL | Consejero | 06/04/2015 | |
SOUTH WARD GESTION PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Presidente
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 44, S 8, H M 562262, I/A 8 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Berbes Gutiez Maria Encarnacion
- Berbes Gutiez Maria Soledad
- Cano Megias Pedro
Presidente
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 44, S 8, H M 562262, I/A 6 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 44, S 8, H M 562262, I/A 6 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: SOUTH WARD GESTION PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 45, S 8, H M 562263, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31238 , F 37, S 8, H M 562262, I/A 1 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12054 , F 56, S 8, H M 189867, I/A 4 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: BERBES ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Berbes Gutiez Maria De La Encarnacion
- Berbes Gutiez Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12054 , F 56, S 8, H M 189867, I/A 4 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Información de BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERBES GUTIEZ MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos