BERAZA TARAMONA DIEGO
Informe ejecutivo de BERAZA TARAMONA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BERAZA TARAMONA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMARTCOTA SL | Administrador Unico | 24/05/2023 | |
ARTETA TRADEX SL | Administrador Unico | 07/03/2023 | |
SOLUTION AND PLANTS SPAIN SL | Apoderado | 07/03/2023 | |
GRUPO MOS LEGAL SL | Administrador Solidario | 23/02/2023 | |
ROSS ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 12/01/2023 | |
HAFESA REFINERIA ARUBA SL | Administrador Mancomunado | 27/09/2022 | |
FINFIVE FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Unico | 15/07/2022 | |
PETROLEOS ASTURIANOS SL | Apoderado Mancomunado | 15/04/2022 | |
HFS MOTORSPORT SL | Administrador Unico | 28/12/2021 | |
EL SECRETO PARTICIPACIONES SL | Apoderado | 13/12/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERAZA TARAMONA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERAZA TARAMONA DIEGO
Empresa: HAFESA ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado
- Beraza Taramona Diego
- Buron Cuadrado Cesar Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 687915, I/A 9 (15/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: FAMILIA HAFE & HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Beraza Taramona Diego
- Buron Cuadrado Cesar Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 687915, I/A 8 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: FLUID SYSTEMS NAVARI SL
Administrador Unico
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6198 , F 215, S 8, H BI 81021, I/A 2 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-48
Empresa: FLUID SYSTEMS NAVARI SL
Administrador Unico
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6198 , F 212, S 8, H BI 81021, I/A 1 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: SMARTCOTA SL
Administrador Unico
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6176 , F 171, S 8, H BI 80557, I/A 1 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-48
Empresa: SOLUTION AND PLANTS SPAIN SL
Apoderado
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6168 , F 37, S 8, H BI 80286, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Empresa: ARTETA TRADEX SL
Administrador Unico
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4256 , F 2, S 8, H BI 35839, I/A 2 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-48
Empresa: GRUPO MOS LEGAL SL
Administrador Solidario
- Beraza Taramona Diego
- Salazar Remirez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5899 , F 34, S 8, H BI 74362, I/A 5 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-48
Empresa: IGD LIMITLESS SL
Administrador Unico
- Beraza Taramona Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5992 , F 177, S 8, H BI 76583, I/A 2 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: ROSS ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Beraza Taramona Diego
- Salazar Remirez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 147, S 8, H BI 6526,B , I/ 13 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
VER MAS ACTOS
Información de BERAZA TARAMONA DIEGO
Mostramos los datos de BERAZA TARAMONA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERAZA TARAMONA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos