BERAZA SALDAÑA JOSE
Informe ejecutivo de BERAZA SALDAÑA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERAZA SALDAÑA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL GARAPEN SL | Apoderado | 26/02/2010 | 11/08/2010 |
PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL GARAPEN SL | Vicepresidente | 24/06/2010 | 11/08/2010 |
PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL GARAPEN SL | Vicepresidente | 10/08/2009 | |
PROYECTOS DE DESARROLLO COMERCIAL GARAPEN SL | Consejero | 10/08/2009 |
VINCULACIONES DE BERAZA SALDAÑA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERAZA SALDAÑA JOSE
Apoderado
- Beraza Saldaña Jose
- Sainz Jimenez Inocente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 187, S 8, H BI 24780, I/A 13 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-48
Consejero
Secretario
Vicepresidente
- Beraza Saldaña Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 187, S 8, H BI 24780, I/A 13 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-48
Secretario
Vicepresidente
- Beraza Saldaña Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 139, S 8, H BI 24780, I/A 12 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-48
Apoderado
- Beraza Saldaña Jose
- Sainz Jimenez Inocente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 139, S 8, H BI 24780, I/A 11 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-48
Apoderado
- Beraza Saldaña Jose
- Cazorla Martinez Carmelo
- Sainz Jimenez Inocente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 139, S 8, H BI 24780, I/A 11 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3770 , F 138, S 8, H BI 24780, I/A 9 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-48
Información de BERAZA SALDAÑA JOSE
Mostramos los datos de BERAZA SALDAÑA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERAZA SALDAÑA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos