BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REYNO UNIVERSAL DE INTEGRACION EN LEASE BACK Y OTRAS SL | Administrador Unico | 20/01/2014 | |
INTERCONTINENTAL AND EUROPEAN OF COMMODITIES SL | Socio Unico | 29/08/2011 | |
INTERCONTINENTAL AND EUROPEAN OF COMMODITIES SL | Administrador Unico | 29/08/2011 | |
INTERCONTINENTAL Y EUROPEA DE NEUMATICOS SL | Administrador Unico | 28/10/2009 | |
INTERCONTINENTAL Y EUROPEA DE NEUMATICOS SL | Socio Unico | 28/10/2009 | |
INTERCONTINENTAL AND EUROPEAN OF KATERING COMPANY SL | Socio Unico | 29/09/2009 | |
INTERCONTINENTAL AND EUROPEAN OF KATERING COMPANY SL | Administrador Unico | 29/09/2009 | |
INTERCONTINENTAL Y EUROPEA DE SEGUROS SL | Administrador Mancomunado | 08/04/2009 | |
INTERCONTINENTAL Y EUROPEA DE TRANSPORTES SL | Socio Unico | 08/04/2009 | |
INTERCONTINENTAL Y EUROPEA DE TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 08/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 105, S 8, H NA 33696, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-31
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 144, S 8, H NA 31366, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-31
Socio Único
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 144, S 8, H NA 31366, I/A 1 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-31
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 165, S 8, H NA029481, I/A00001 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-31
Socio Único
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 165, S 8, H NA029481, I/A00001 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-31
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 165, S 8, H NA029481, I/A00001 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
Socio Único
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 165, S 8, H NA029481, I/A00001 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-31
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 46, S 8, H NA029394, I/A00001 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-31
Socio Único
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 46, S 8, H NA029394, I/A00001 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-31
Administrador Unico
- Berastegui Muruzabal Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 11, S 8, H NA028913, I/A00001 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-31
VER MAS ACTOS
Información de BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERASTEGUI MURUZABAL ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos