BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
Informe ejecutivo de BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado | 07/09/2020 | 21/02/2022 |
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2018 | 07/09/2020 |
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/06/2017 | 08/06/2018 |
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado | 26/11/2015 | 28/06/2017 |
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado | 13/03/2014 | 26/11/2015 |
DISEÑO DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SL | Apoderado | 19/07/2012 | 08/07/2014 |
GESTION Y VALORIZACION INTEGRAL DEL CENTRO SL | Apoderado | 13/11/2012 | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 89, S 8, H M 524793, I/A 24 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 83, S 8, H M 524793, I/A 19 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38938 , F 83, S 8, H M 524793, I/A 19 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 111, S 8, H M 524793, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 111, S 8, H M 524793, I/A 14 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 107, S 8, H M 524793, I/A 11 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 107, S 8, H M 524793, I/A 11 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 102, S 8, H M 524793, I/A 8 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31930 , F 102, S 8, H M 524793, I/A 8 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 24, S 8, H SE 98257, I/A 7 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-41
VER MAS ACTOS
Información de BERASTEGUI BALDAN MIGUEL
Mostramos los datos de BERASTEGUI BALDAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERASTEGUI BALDAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos