BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFARMACIA PUENTE ZURITA SL | Administrador Unico | 17/02/2021 | 19/12/2022 |
PARAFARMACIA PUENTE ZURITA SL | Liquidador | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
HISPAMARKT EUROPA SL | Liquidador Mancomunado | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
HISPAMARKT EUROPA SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2018 | 19/12/2022 |
VINCULACIONES DE BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
Empresa: HISPAMARKT EUROPA SL
Liquidador Mancomunado
- Berastegui Afonso Francisco Javier
- Berastegui Guigou Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 91, S 8, H TF 60562, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: HISPAMARKT EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Berastegui Afonso Francisco Javier
- Berastegui Guigou Francisco Javier
Liquidador Mancomunado
- Berastegui Afonso Francisco Javier
- Berastegui Guigou Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 91, S 8, H TF 60562, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: PARAFARMACIA PUENTE ZURITA SL
Liquidador
- Berastegui Afonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 110, S 8, H TF 65717, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: PARAFARMACIA PUENTE ZURITA SL
Administrador Unico
- Berastegui Afonso Francisco Javier
Liquidador
- Berastegui Afonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 110, S 8, H TF 65717, I/A 2 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: PARAFARMACIA PUENTE ZURITA SL
Administrador Unico
- Berastegui Afonso Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 109, S 8, H TF 65717, I/A 1 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Empresa: HISPAMARKT EUROPA SL
Administrador Mancomunado
- Berastegui Afonso Francisco Javier
- Berastegui Guigou Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3554 , F 88, S 8, H TF 60562, I/A 1 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-38
Información de BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERASTEGUI AFONSO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos