BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
Informe ejecutivo de BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMATIZACION Y SISTEMAS DE INSPECCION EN LINEA GLOBAL SL | Consejero | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Berakoetxea Usabiaga German
Consejero
- Berakoetxea Usabiaga German
- Maruyama Katsunori
Presidente
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 27, S 8, H VI 2151, I/A 93 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 26, S 8, H VI 2151, I/A 91 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Consejero
- Berakoetxea Usabiaga German
- Maruyama Katsunori
- Ota Masahiro
Presidente
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 26, S 8, H VI 2151, I/A 90 (11/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-01
Consejero
- Berakoetxea Usabiaga German
- Rodriguez Gonzalez Juan Ramon
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4235 , F 203, S 8, H AS 50713, I/A 13 (24/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-33
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 25, S 8, H VI 2151, I/A 88 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-01
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Consejero
- Berakoetxea Usabiaga German
- Maruyama Katsunori
- Ota Masahiro
Presidente
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 25, S 8, H VI 2151, I/A 87 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-01
Consejero
- Berakoetxea Usabiaga German
- Forcelledo Pereda Manuel
- Martinez Velasco Adolfo
- Rodriguez Gonzalez Juan Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4235 , F 48, S 8, H AS 50713, I/A 9 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-33
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Apoderado
- Berakoetxea Usabiaga German
- Berakoetxea Usabiaga German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 52, S 8, H VI 2151, I/A 78 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-01
Empresa: SMC ESPAÑA SA
Apoderado
- Berakoetxea Usabiaga German
- Berakoetxea Usabiaga German
- Fernandez De Troconiz Ibañez De Garayo Francisco J
- Fernandez De Troconiz Ibañez De Garayo Javier
- Gerard Garcia Jose Maria
- Smc Pneumatik Ag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1598 , F 48, S 8, H VI 2151, I/A 71 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-01
Información de BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN
Mostramos los datos de BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERAKOETXEA USABIAGA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos