BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
Informe ejecutivo de BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACXON CORREDURIA DE SEGUROS SA | Administrador Solidario | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
Empresa: ACXON CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 120, S 8, H NA 11966, I/A 17 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-31
Empresa: SERVIACXON NAVARRA 2001 SL
Liquidador Mancomunado
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 193, S 8, H NA 18784, I/A 5 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-31
Empresa: SERVIACXON NAVARRA 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Liquidador Mancomunado
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 193, S 8, H NA 18784, I/A 5 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-31
Empresa: ACXON CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 119, S 8, H NA 11966, I/A 15 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-31
Empresa: SERVIACXON NAVARRA 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 191, S 8, H NA 18784, I/A 3 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-31
Empresa: SERVIACXON NAVARRA 2001 SL
Consejero
- Arriazu Picavea Pedro Luis
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Goldaracena Monreal Maria Teresa
- Iriarte Iriarte Jose Luis
- Zudaire Barbarin Carmelo Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 191, S 8, H NA 18784, I/A 3 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-31
Empresa: ACXON CORREDURIA DE SEGUROS SA
Administrador Solidario
- Beorlegui Goñi Maria Victoria Lucia
- Iriarte Iriarte Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 119, S 8, H NA 11966, I/A 14 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-31
Información de BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA
Mostramos los datos de BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEORLEGUI GOÑI MARIA VICTORIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos