BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
Informe ejecutivo de BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOQUARTZO SL | Administrador Unico | 16/03/2021 | |
BIOZINC SL | Administrador Solidario | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
Empresa: BIOQUARTZO SL
Administrador Unico
- Bento Maseda Joaquin-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32929 , F 177, S 8, H M 592801, I/A 4 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: BIOQUARTZO SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- De Santos Cruz Claudia Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32929 , F 177, S 8, H M 592801, I/A 4 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: BIOQUARTZO SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- De Santos Cruz Claudia Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32929 , F 176, S 8, H M 592801, I/A 2 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- Triguero Gomez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 194, S 8, H M 525620, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- Triguero Gomez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 193, S 8, H M 525620, I/A 6 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- Triguero Gomez Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 193, S 8, H M 525620, I/A 5 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Unico
- Bento Maseda Joaquin-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 193, S 8, H M 525620, I/A 5 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Unico
- Bento Maseda Joaquin-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 190, S 8, H M 525620, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- Triguero Fernandez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 190, S 8, H M 525620, I/A 2 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: BIOZINC SL
Administrador Solidario
- Bento Maseda Joaquin-alberto
- Triguero Fernandez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29196 , F 189, S 8, H M 525620, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-28
Información de BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO
Mostramos los datos de BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENTO MASEDA JOAQUIN-ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos