BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
Informe ejecutivo de BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANCIERE CB SPAIN SL | Administrador Unico | 07/03/2016 | 08/08/2024 |
GOURMET DELIVERY SL | Administrador Unico | 22/06/2015 | 02/02/2017 |
RENT YOUR LISTING SL | Administrador Unico | 24/05/2016 | 05/01/2017 |
RENT YOUR LISTING SL | Liquidador | 05/01/2017 | 05/01/2017 |
VINCULACIONES DE BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
Empresa: GOURMET DELIVERY SL
Administrador Unico
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27009 , F 57, S 8, H M 486631, I/A 4 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: RENT YOUR LISTING SL
Liquidador
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34769 , F 11, S 8, H M 625371, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: RENT YOUR LISTING SL
Administrador Unico
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34769 , F 11, S 8, H M 625371, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: RENT YOUR LISTING SL
Administrador Unico
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34769 , F 10, S 8, H M 625371, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Empresa: FINANCIERE CB
Administrador Unico
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34369 , F 133, S 8, H M 618254, I/A 1 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: GOURMET DELIVERY SL
Administrador Unico
- Benoit Clement Stanilas Paul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27009 , F 57, S 8, H M 486631, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Información de BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL
Mostramos los datos de BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENOIT CLEMENT STANILAS PAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos