BENKO BEOBIDE IGOR
Informe ejecutivo de BENKO BEOBIDE IGOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENKO BEOBIDE IGOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGAMO INDUSTRIAL DIVISION SL | Consejero | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE BENKO BEOBIDE IGOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENKO BEOBIDE IGOR
Empresa: PEGAMAK MAQUINARIA ESPECIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benko Beobide Igor
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Benko Beobide Igor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 164, S 8, H SS 32697, I/A 5 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-20
Empresa: PEGAMO STEEL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benko Beobide Igor
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Benko Beobide Igor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 172, S 8, H SS 34928, I/A 4 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-20
Empresa: PEGAMAK MAQUINARIA ESPECIAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benko Beobide Igor
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Benko Beobide Igor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 164, S 8, H SS 32697, I/A 4 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: PEGAMO STEEL SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Benko Beobide Igor
- PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
- Zubizarreta Zubiaurre Iosu
Presidente
- Benko Beobide Igor
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 171, S 8, H SS 34928, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-20
Empresa: PEGAMO EQUIPAMIENTO FERROVIARIO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 63, S 8, H SS 32219, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-20
Información de BENKO BEOBIDE IGOR
Mostramos los datos de BENKO BEOBIDE IGOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENKO BEOBIDE IGOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos