BENKLER MARTIN WALTER
Informe ejecutivo de BENKLER MARTIN WALTER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENKLER MARTIN WALTER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBACH SL | Administrador Solidario | 22/02/2021 | |
MOLINARI RAIL SL | Administrador Unico | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE BENKLER MARTIN WALTER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENKLER MARTIN WALTER
Empresa: AMBACH SL
Administrador Solidario
- Benkler Martin Walter
- Benkler Moreno Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2921 , F 68, S 8, H A 91595, I/A 3 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-03
Empresa: MOLINARI RAIL SL
Administrador Unico
- Benkler Martin Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38442 , F 163, S 8, H M 683871, I/A 1 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Empresa: WORLD WIDE WELD SL
Administrador Unico
- Benkler Martin Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3163 , F 87, S 8, H A 105317, I/A 6 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-03
Empresa: METABOLIC BALANCE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Benkler Martin Walter
- Benkler Moreno Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 188, S 8, H A 121521, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-03
Empresa: METABOLIC BALANCE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Benkler Martin Walter
- Benkler Moreno Hernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 187, S 8, H A 121521, I/A 1 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-03
Información de BENKLER MARTIN WALTER
Mostramos los datos de BENKLER MARTIN WALTER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENKLER MARTIN WALTER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos