BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
Informe ejecutivo de BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS CIVILES BENJUMEA SL | Administrador Unico | 20/11/2017 | |
PREPARACION DE TERRENOS PARA DESARROLLO ENERGETICO DEL SUR SL | Administrador Unico | 30/01/2017 | |
CONPRETEDECOR SL | Administrador Unico | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
Empresa: OBRAS CIVILES BENJUMEA SL
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46157 , F 95, S 8, H B 511317, I/A 1 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6316 , F 195, S 8, H SE112415, I/A 1 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 117, S 8, H SE 63696, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Solidario
- Benjumea Garcia Climaco
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 117, S 8, H SE 63696, I/A 11 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Solidario
- Benjumea Garcia Climaco
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 176, S 8, H SE 63696, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 176, S 8, H SE 63696, I/A 10 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-41
Empresa: ARRENDACOR SRL
Liquidador
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 56, S 8, H SE 56313, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Empresa: ARRENDACOR SRL
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 56, S 8, H SE 56313, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Unico
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 175, S 8, H SE 63696, I/A 7 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Empresa: CONPRETEDECOR SL
Administrador Solidario
- Benjumea Garcia Climaco
- Benjumea Muñoz Dolores Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4219 , F 175, S 8, H SE 63696, I/A 7 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Información de BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA
Mostramos los datos de BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENJUMEA MUÑOZ DOLORES MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos