BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
Informe ejecutivo de BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BICIMONDAMOTRIL SL | Administrador Solidario | 25/07/2024 |
VINCULACIONES DE BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
Empresa: BICIMONDAMOTRIL SL
Administrador Solidario
- Benjamin Fernandez Garcia
- Ramon-nuño Nuñez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 61502, I/A 1 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-18
Empresa: CONTROLLER FARMACEUTICO SL
Administrador Solidario
- Benjamin Fernandez Garcia
- Jose Antonio Garcia Marquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 42554, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-18
Empresa: CONTROLLER FARMACEUTICO SL
Administrador Solidario
- Benjamin Fernandez Garcia
- Jose Antonio Garcia Marquez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 201, S 8, H GR 42554, I/A 2 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Información de BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA
Mostramos los datos de BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENJAMIN FERNANDEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos