BENITO SERRANO VIRGINIA
Informe ejecutivo de BENITO SERRANO VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENITO SERRANO VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMSULE SA | Consejero | 26/09/2023 | |
EMSULE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/09/2023 |
VINCULACIONES DE BENITO SERRANO VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO SERRANO VIRGINIA
Empresa: EMSULE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benito Serrano Virginia
- Oporto Martin Francisco Javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39429 , F 221, S 8, H M 39701, I/A 76 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39429 , F 220, S 8, H M 39701, I/A 75 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39429 , F 220, S 8, H M 39701, I/A 75 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33738 , F 222, S 8, H M 39701, I/A 66 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-28
Empresa: LEGANES GESTION DE MEDIOS SA
Consejero
- Benito Serrano Virginia
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Lopez Serrano Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 196, S 8, H M 196056, I/A 20 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
- Benito Serrano Virginia
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Lopez Serrano Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33738 , F 214, S 8, H M 39701, I/A 56 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Empresa: LEGANES GESTION DE MEDIOS SA
Consejero
- Alonso Alvarez Beatriz
- Ayllon Lopez Elena
- Bejarano Ferreras Arsenio Ruben
- Benito Serrano Virginia
- Blanco Fernandez Francisco Javier
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Llorente Gutierrez Santiago
- Lopez Serrano Ricardo
- Martin De La Sierra Martin De La Sierra Luis
- Martinez Borrega Eva
- Moro Sanjuan Maria Veronica
- Perez Hernandez Jorge Javier
- Recuenco Checa Miguel Angel
- Sanchez Castillo Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12344 , F 186, S 8, H M 196056, I/A 18 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: EMSULE SA
Consejero
- Atienza Martin Pedro
- Bejarano Ferreras Arsenio Ruben
- Benito Serrano Virginia
- Condes Obon Maria De Las Mercedes
- Cruz Jimenez Rocio
- De Diego Carmona Jose Javier
- Delgado Pulido Carlos Jose
- Jimenez Calero Virginia
- Juarez Ortiz Angel Jose
- Llorente Gutierrez Santiago
- Lopez Serrano Ricardo
- Muñoz Murillo Francisco Jose
- Perez Hernandez Jorge Javier
- Recuenco Checa Miguel Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25015 , F 75, S 8, H M 39701, I/A 51 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Información de BENITO SERRANO VIRGINIA
Mostramos los datos de BENITO SERRANO VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO SERRANO VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos