BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENZIBRE SL | Administrador Unico | 30/12/2022 | |
DARTARIA SL | Administrador Unico | 29/12/2022 | |
DARTARIA SL | Apoderado | 10/11/2009 |
VINCULACIONES DE BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
Empresa: ENZIBRE SL
Administrador Unico
- Benito Ruano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 128, S 8, H GU 3969, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-19
Empresa: DARTARIA SL
Administrador Unico
- Benito Ruano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 70, S 8, H GU 6138, I/A 6 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-19
Empresa: DARTARIA SL
Apoderado
- Benito Ruano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 69, S 8, H GU 6138, I/A 3 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-19
Información de BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO RUANO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos