BENITO MUÑOZ ANTONIO
Informe ejecutivo de BENITO MUÑOZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENITO MUÑOZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARNICAS BERNUY SL | Administrador Unico | 10/07/2018 | |
YAH JAMONES SL | Administrador Unico | 11/02/2015 |
VINCULACIONES DE BENITO MUÑOZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO MUÑOZ ANTONIO
Empresa: CARNICAS BERNUY SL
Administrador Unico
- Benito Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 242 , F 123, S 8, H SG 5386, I/A 3 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-40
Empresa: YAH JAMONES SL
Administrador Unico
- Benito Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 97, S 8, H SG 2782, I/A 8 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-40
Empresa: YAH JAMONES SL
Administrador Mancomunado
- Benito Muñoz Antonio
- Sanchez Pascual Cesar
- Sanchez Pascual Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 97, S 8, H SG 2782, I/A 8 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-40
Empresa: YAH JAMONES SL
Administrador Mancomunado
- Benito Muñoz Antonio
- Sanchez Pascual Cesar
- Sanchez Pascual Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 95, S 8, H SG 2782, I/A 5 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-40
Información de BENITO MUÑOZ ANTONIO
Mostramos los datos de BENITO MUÑOZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO MUÑOZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos