BENITO MONGE JACINTO
Informe ejecutivo de BENITO MONGE JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BENITO MONGE JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO MONGE JACINTO
Empresa: PERFOPEC SL
Administrador Unico
- Benito Monge Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 179, S 8, H M 583737, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: PERFOPEC SL
Administrador Solidario
- Benito Monge Jacinto
- Campon Barroso Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 179, S 8, H M 583737, I/A 3 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: PERFOPEC SL
Administrador Solidario
- Benito Monge Jacinto
- Campon Barroso Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32429 , F 179, S 8, H M 583737, I/A 2 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-28
Administrador Unico
- Benito Monge Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 136, S 8, H M 111580, I/A B (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-28
Administrador Unico
- Benito Monge Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6852 , F 135, S 8, H M 111580, I/A 9 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Información de BENITO MONGE JACINTO
Mostramos los datos de BENITO MONGE JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO MONGE JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos