BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R2V2 MANIPULADO Y RECICLADO TECNICO SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
TECNICAS AVANZADAS DE MANIPULADO SL | Administrador Unico | 12/04/2024 | |
TECNICAS AVANZADAS DE MANIPULADO SL | Socio Unico | 12/04/2024 | |
SOLETEFO SL | Liquidador | 21/12/2023 | |
STAR DRAW SL | Liquidador | 05/04/2023 | |
TECNICAS AVANZADAS DE MANIPULADO SL | Apoderado | 22/03/2023 | |
PHOENIX PLV SL | Administrador Unico | 19/11/2021 | |
GARO MANIPULADOS Y RETRACTILADOS SL | Liquidador | 20/10/2021 | |
TCHSYBO FACTORY SL | Socio Unico | 21/08/2019 | |
TCHSYBO FACTORY SL | Administrador Unico | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
Administrador Unico
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822566, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: TECNICAS AVANZADAS DE MANIPULADO SL
Administrador Unico
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42365 , F 108, S 8, H M 749847, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: TECNICAS AVANZADAS DE MANIPULADO SL
Socio Único
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42365 , F 108, S 8, H M 749847, I/A 4 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: SOLETEFO SL
Liquidador
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18884 , F 210, S 8, H M 329568, I/A 6 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: STAR DRAW SL
Liquidador
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23079 , F 109, S 8, H M 413495, I/A 9 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: STAR DRAW SL
Administrador Unico
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23079 , F 109, S 8, H M 413495, I/A 9 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Apoderado
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42365 , F 107, S 8, H M 749847, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: STAR DRAW SL
Administrador Unico
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23079 , F 108, S 8, H M 413495, I/A 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: PHOENIX PLV SL
Administrador Unico
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42626 , F 160, S 8, H M 753949, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Empresa: GARO MANIPULADOS Y RETRACTILADOS SL
Liquidador
- Benito Ludeña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23812 , F 148, S 8, H M 204331, I/A 18 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-28
VER MAS ACTOS
Información de BENITO LUDEÑA JOSE LUIS
Mostramos los datos de BENITO LUDEÑA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO LUDEÑA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos